WebbView the profiles of professionals named "Philippe Boislard" on LinkedIn. There are 3 professionals named "Philippe Boislard", who use LinkedIn to exchange information, … WebbGROUPE BIGARD, société anonyme à directoire, immatriculée sous le SIREN 776221467, est active depuis 52 ans. Localisée à QUIMPERLE (29300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de boucherie. Son effectif est compris entre 2000 et 4999 salariés.
GROUPE BIGARD (QUIMPERLE) Chiffre d
WebbFacebook WebbPhilippe BIGARD est né le 30 décembre 1961. Philippe BIGARD est président du conseil de surveillance de l'entreprise Groupe Bigard qui a été créée en 1970. Le chiffre d'affaires de la société en 2024 s'élève à 1 505 800 648 €. Philippe BIGARD est également mandataire de 14 autres sociétés. 15 Mandats 29 Bilans simples 20 Établissements secondaires bisulfite library preparation
M. Philippe BIGARD, Liquidateur de SCI BIGARD sur …
WebbPhilippe BIGARD Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance 61 ans - 30/12/1961 En poste depuis le 28/11/2016 Roselyne BIGARD Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance 73 ans - 11/01/1950 En poste depuis le 28/11/2016 Patrick BIGARD Membre du conseil de surveillance Webb25 feb. 2024 · Partenaire majeur du Club, le Groupe Bigard, soutient également la formation du Stade Rochelais. Philippe Boislard était présent à l'Apivia Parc le mercredi 13 février … WebbPassionné de grands espaces et de photographie, Philippe Bigard sillonne le globe depuis près de vingt-cinq ans. Ancien publicitaire et photographe pour la presse, il fait ses … bistyp tech